BE ENRICHED ELEMENTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are known as Be Enriched. We enrich community through food. Our projects strengthen community through food, build community, and provide skills training. We bring people together, share knowledge and cultivate long-standing relationships.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £49,810 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
913 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lambeth
- Southwark
- Wandsworth
Llywodraethu
- 16 Tachwedd 2016: CIO registration
- Be Enriched (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sian Williams | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Rohan Mistry | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Katy Gallagher | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Alice Reid | Ymddiriedolwr | 09 June 2023 |
|
|
||||
Sarah Coulson | Ymddiriedolwr | 26 March 2020 |
|
|
||||
Adelynne Obaduyi Akinola | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|
||||
TERENCE MITCHISON | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.18k | £219.00k | £191.69k | £260.80k | £273.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £61.64k | £199.00k | £168.11k | £232.38k | £324.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £167.78k | £60.00k | £23.95k | £49.81k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 30 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 30 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 30 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 30 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 26 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 26 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 10 Awst 2020 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 10 Awst 2020 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 16 Nov 2016
Gwrthrychau elusennol
1. TO PREVENT AND RELIEVE POVERTY AND TO RELIEVE AND ASSIST PEOPLE FROM SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES WHO ARE IN NEED BY REASON OF FINANCIAL HARDSHIP BY DELIVERING FREE COMMUNITY MEALS AND BY ADVANCING HEALTH AND NUTRITION EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT. 2. TO RELIEVE, ASSIST AND PROVIDE SUPPORT FOR PEOPLE IN NEED BY REASON OF DISABILITY OR OTHER DISADVANTAGE BY PROVIDING FREE THERAPEUTIC SESSIONS FOR THE PUBLIC BENEFIT. 3. FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO RELIEVE THOSE IN NEED BY REASON OF YOUTH, AGE, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE, AND TO ADVANCE EDUCATION THROUGH EXPEDITIONS CARRIED OUT IN THE UK AND ABROAD FOR THE PURPOSE OF PROVIDING EXPERIENTIAL LEARNING AND NON-FORMAL EDUCATION AND DEVELOPING INDIVIDUAL COMPETENCIES, SKILLS AND UNDERSTANDING 4. FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO RELIEVE THOSE IN NEED BY REASON OF YOUTH, AGE, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL OR ECONOMIC DISADVANTAGE AND TO ADVANCE EDUCATION THROUGH LEARNING OPPORTUNITIES AND NON-FORMAL EDUCATION AND MENTORING PROGRAMMES FOR AND WITH YOUNG PEOPLE, WHICH PROMOTE PARTICIPATION AND INTEGRATION IN SOCIETY AND THE DEVELOPMENT OF KEY PERSONAL SKILLS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
98 Charlmont Road
LONDON
SW17 9AB
- Ffôn:
- 07397288160
- E-bost:
- hello@be-enriched.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window