Hanes ariannol SINGING GORILLA PROJECTS

Rhif yr elusen: 1164315
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £113.23k £87.09k £105.91k £93.09k £70.88k
Cyfanswm gwariant £106.44k £102.15k £102.75k £77.55k £67.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A