Hanes ariannol VALLEYS STEPS LIMITED

Rhif yr elusen: 1166003
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £261.20k £331.73k £397.03k £735.11k £365.47k
Cyfanswm gwariant £222.61k £278.85k £288.83k £313.76k £324.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £8.50k N/A £271.95k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £9.68k £16.08k £80.86k N/A £36.51k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £228 N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £734.66k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £220 N/A
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £288.01k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £2.82k N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £3.99k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £22.93k N/A