ymddiriedolwyr WELFARE BENEFITS UNIT
Rhif yr elusen: 1164225
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL MURPHY | Cadeirydd | 01 January 2016 |
|
|
||||
Dr Katie Pybus | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Mark Taylor | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
Richard Bridge | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
||||
PROF Peter David Ball | Ymddiriedolwr | 05 September 2016 |
|
|
||||
Helen Marie Edwards | Ymddiriedolwr | 05 September 2016 |
|
|||||
DR Charlotte O'Brien | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
Nicola Welch | Ymddiriedolwr | 04 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.