Hanes ariannol HENDY AND COMMUNITIES PARK COMMITTEE
Rhif yr elusen: 1167694
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/08/2017 | 30/08/2018 | 30/08/2019 | 30/08/2020 | 30/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.92k | £2.03k | £274 | £4.19k | £4.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.96k | £3.72k | £850 | £4.69k | £4.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £1.00k | N/A | £1.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.