NENTHEAD MINES CONSERVATION SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We aim to Educate people about mining at Nenthead and in the North Pennines by researching, restoring, maintaining, owning and exploring the historic and natural features relating to mining,quarrying and smelting. We guide people into an old lead and zinc mine, carry out maintenance of the ancient monument, hold an archive of documents and have a collection of mining artefacts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £56,809 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cumbria
- Durham
- Northumberland
Llywodraethu
- 07 Chwefror 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1137467 THE FRIENDS OF THE NORTH PENNINES AONB AND EUROPEA...
- 30 Mawrth 2016: CIO registration
- NMCS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID GOUGH | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Anne Hopkirk | Ymddiriedolwr | 19 September 2020 |
|
|
||||
Robert Allan Richardson | Ymddiriedolwr | 19 September 2020 |
|
|
||||
Rosemary Vidler | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|
||||
Andy Hopkirk | Ymddiriedolwr | 09 June 2018 |
|
|
||||
NICK GREEN | Ymddiriedolwr | 09 June 2018 |
|
|
||||
Peter Jackson | Ymddiriedolwr | 27 May 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.38k | £7.02k | £34.06k | £30.44k | £76.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.92k | £11.90k | £30.04k | £30.99k | £72.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £15.10k | £12.55k | £56.81k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Hydref 2021 | 268 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Hydref 2021 | 268 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 30 Mar 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC ABOUT MINING, QUARRYING AND SMELTING AT NENTHEAD AND IN THE NORTH PENNINES BY (A) RESEARCHING, RESTORING, MAINTAINING, OWNING AND EXPLORING THE HISTORIC AND NATURAL FEATURES RELATING TO MINING, QUARRYING AND SMELTING AT NENTHEAD AND ADJACENT MINING AREAS; (B) ENCOURAGING AND ADVOCATING THE CONSERVATION OF THE REMAINS OF THE MINING, QUARRYING AND SMELTING INDUSTRIES; AND CONSERVATION OF THE GEOLOGICAL FEATURES AND NATURAL ENVIRONMENT, BOTH ABOVE AND BELOW GROUND LEVEL; (C) UNDERTAKING ARCHAEOLOGY PROJECTS, (D) RECORDING AND ARCHIVING INFORMATION, AND (E) SHARING AVAILABLE INFORMATION WITH THE PUBLIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Nenthead Mines Conservation Society
Nenthead
ALSTON
Cumbria
CA9 3PD
- Ffôn:
- 07494497868
- E-bost:
- admin@nentheadmines.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window