Hanes ariannol LYONSDOWN COMMUNITY TRUST

Rhif yr elusen: 1165009
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £52.32k £65.67k £100.45k £92.57k £112.23k
Cyfanswm gwariant £45.44k £71.04k £127.82k £77.39k £93.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A