MEDISEARCH
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotes and supports medical research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 30 Ionawr 1978: Cofrestrwyd
- 22 Rhagfyr 2017: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- LEICESTERSHIRE MEDICAL RESEARCH FOUNDATION (Enw gwaith)
- MEDI SEARCH (Enw gwaith)
- THE LEICESTER UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL AND ASSOCIATED LEICESTER TEACHING HOSPITALS JOINT TRUST (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2012 | 30/11/2013 | 30/11/2014 | 30/11/2015 | 30/11/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.38k | £3.65k | £8.21k | £3.45k | £2.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £354 | £350 | £225 | £100 | £100 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2016 | 19 Gorffennaf 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2015 | 30 Gorffennaf 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2014 | 29 Mai 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 8 DECEMBER 1977 AS VARIED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 12 JUNE 1992 AND DEED OF VARIATION DATED 27 JULY 2005
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATIONAL AND OTHER CHARITABLE PURPOSES OF THE TEACHING HOSPITALS AND THE MEDICAL SCHOOL (AS DEFINED IN THE GOVERNING INSTRUMENT).
Maes buddion
AREA ADMINISTERED BY LEICESTERSHIRE AREA HEALTH AUTHORITY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window