Hanes ariannol BURNING NIGHTS CRPS SUPPORT

Rhif yr elusen: 1166522
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £60.63k £54.29k £84.47k £64.84k £62.67k
Cyfanswm gwariant £45.68k £25.18k £59.67k £80.05k £91.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A