Hanes ariannol PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST. MARY THE VIRGIN, OXTED
Rhif yr elusen: 1164439
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £288.86k | £217.17k | £123.29k | £167.32k | £195.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £279.46k | £160.75k | £130.42k | £236.48k | £146.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £350 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £300 | N/A | N/A | N/A | £500 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.