PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST. MARY THE VIRGIN, OXTED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
St. Mary's Parish Church is working to be the church family meeting place to worship God, and bringing Gods love into Oxted and the wider world. St. Mary's PCC co-operates with the Vicar in promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church, spiritual, pastoral, evangelistic, social and ecumenical. It also has responsibilities of stewardship for the church buildings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £17,000 o 17000 grant(iau) llywodraeth
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 17 Tachwedd 2015: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev James Paul Ashton | Cadeirydd | 07 January 2020 |
|
|||||
Emma Catherine Church | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Edward Kyte | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Caroline Horsford | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Marian Dalton | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Martin Fisher | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
Austin Copp | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
Katy Aspinwall | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
KATHARINE JANE NOCKLES | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Rev DAVID COURTNEY WEIGHTMAN | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
NATASHA COPP | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
RICHARD MARK ADAMSON | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
VALERIE LAWSON ADAMSON MBE | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|||||
CATHARINA STIBE HICKSON | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £217.17k | £123.29k | £167.32k | £195.04k | £186.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £160.75k | £130.42k | £236.48k | £146.92k | £232.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £350 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £500 | £17.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Tachwedd 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Tachwedd 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Ionawr 2022 | 81 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Ionawr 2022 | 81 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Tachwedd 2020 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Tachwedd 2020 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1957
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Parish Office
c/o Oxted Community Hall
53 Church Lane
Oxted
Surrey
RH8 9NB
- Ffôn:
- 01883714263
- Gwefan:
-
stmarysoxted.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window