HOPE – South Yorkshire Fire-, Road- and Water-related Trauma Support for Families

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing a support structure for people affected by a death or traumatic incident either within their family or through witnessing of a fire, road traffic collision (RTC) or drowning incident with trauma, and by responding to the emotional needs of people who have been affected by fire, RTC or drowning or incident causing trauma with charitable help and assistance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Barnsley
- Dinas Sheffield
- Doncaster
- Rotherham
Llywodraethu
- 04 Chwefror 2016: CIO registration
- HOPE (Enw gwaith)
- HOPE- THE SOUTH YORKSHIRE FIRE & RESCUE AND RTC FAMILY SUPPORT GROUP (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cllr Steve Ayris | Cadeirydd | 26 June 2017 |
|
|
||||
Robert Taylor | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
Robert Malyan | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Christopher Farouk Kardahji | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Samuel Oldroyd | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|||||
Deborah J Mathews | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|
||||
Alan Atkin | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.45k | £85.20k | £105.20k | £108.85k | £139.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.25k | £58.39k | £96.84k | £100.82k | £116.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.60k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED ON AMENDED ON 21 SEP 2016 AMENDED ON 03 AUG 2017 AMENDED ON 08 JUL 2019 AMENDED ON 30 OCT 2020
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THOSE IN NEED IN SOUTH YORKSHIRE (THE “AREA OF BENEFIT”) IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (1) PROVIDING A SUPPORT STRUCTURE FOR PEOPLE AFFECTED BY A DEATH OR TRAUMATIC INCIDENT EITHER WITHIN THEIR FAMILY OF THROUGH THE WITNESSING OF A FIRE, ROAD TRAFFIC COLLISION (RTC) OR INCIDENT WITH TRAUMA AND BY RESPONDING TO THE EMOTIONAL NEEDS OF PEOPLE WHO HAVE BEEN AFFECTED BY FIRE, RTC OR INCIDENT CAUSING TRAUMA WITH CHARITABLE HELP AND ASSISTANCE; (2) SETTING UP A SIGN-POSTING NETWORK OF SUPPORT AND PROVIDING INFORMATION THROUGH SEMINARS, CONFERENCES AND TRAINING EVENTS WHICH AIM TO ADDRESS THE EMOTIONAL TRAUMA SUFFERED BY PEOPLE THROUGH TRAUMA BY FIRE, RTC OR INCIDENT WITH TRAUMA; (3) WORKING IN PARTNERSHIP WITH PROFESSIONAL AGENCIES, COMMUNITY OR VOLUNTARY NETWORKS AND OTHER CONCERNED ORGANISATIONS THROUGHOUT THE AREA OF BENEFIT TO ASSIST THE BENEFICIARIES OF THE CHARITY; AND (4) INCREASING COMMUNITY INVOLVEMENT IN THE AREA OF BENEFIT IN PROMOTING SAFETY BY RAISING PUBLIC AWARENESS OF THE NEED FOR HOME AND ROAD SAFETY, MANAGE RISK AND ON HOW TO STAY SAFE FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Quadrant
99 Parkway Avenue
Sheffield
S9 4WG
- Ffôn:
- 0114 227 0105
- E-bost:
- info@hope-sy.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window