ymddiriedolwyr THE FULSHAW WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1164633
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucy Simmons | Ymddiriedolwr | 04 February 2024 |
|
|
||||
Christine Wendy Taylor | Ymddiriedolwr | 04 February 2024 |
|
|
||||
Julia Parr | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Valerie Ann Drake | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
JANE RAWLINGS | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Carolynne Powell | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Dr CATHERINE HESSNER | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
CHRISTINE KENNEDY | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|
||||
JANE HAMILTON HOLLAND | Ymddiriedolwr | 21 November 2016 |
|
|
||||
MRS JENNIE PALIN BA | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
MRS DEE WAUGH | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
AMANDA STEVENS | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.