ymddiriedolwyr GREAT YARMOUTH UNEMPLOYED WORKERS CENTRE
Rhif yr elusen: 1166609
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULA WATERS-BUNN | Cadeirydd | 30 June 2015 |
|
|
||||
Julie Ann Bailey | Ymddiriedolwr | 06 April 2019 |
|
|
||||
Daniel Shalal Sadullah | Ymddiriedolwr | 06 April 2019 |
|
|
||||
Christopher Anthony Connellan JP | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||
Claire Samantha Wardley | Ymddiriedolwr | 14 January 2017 |
|
|
||||
Sarah Jane Bilyard | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|
||||
Ruth Thacker | Ymddiriedolwr | 18 August 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.