THE GUNNERSBURY MUSEUM AND PARK DEVELOPMENT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust's role is to support the preservation, conservation and interpretation of the Museum collections, historic buildings and landscape of the Gunnersbury estate for the public benefit, to help develop the museum service and to support the provision of sporting and leisure facilities for the enjoyment and benefit of all. Our current activities involve raising funds for the regeneration scheme
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,442,384
Roddion a chymynroddion | £7.96k | |
Weithgareddau elusennol | £1.04m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.40m | |
Buddsoddiadau | £254 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,346,548
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £2.30m | |
Arall | £43.17k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £605,000 o 1 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £43.17k | |
Gwariant elusennol | £2.30m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £95.84k |
Pobl

42 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Ealing
- Hounslow
Llywodraethu
- 10 Awst 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor James Donald Knowles | Cadeirydd | 26 January 2023 |
|
|
||||||
Joanna McKelvey | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||||
Councillor Salman Shaheen | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||||
Ian Hutchinson | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||||
Stephanie Dominy | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||||
Hiren Dhimar | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||||
Sacha Rathore | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||||
Rebecca Zoe Ball | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||||
Yvonne Elizabeth Johnson | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||||
HOWARD WILLIAM SIMMONS | Ymddiriedolwr | 23 January 2016 |
|
|||||||
KEVIN MAHONEY | Ymddiriedolwr | 23 January 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.50k | £27.11k | £9.54k | £2.40k | £2.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.38k | £12.46k | £19.75k | £15.09k | £2.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £605.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.40m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.04m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £254 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £43.17k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | N/A | £47.74k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.00m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.22m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Mawrth 2024 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Chwefror 2022 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Chwefror 2022 | 24 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29 JUL 2014 as amended on 26 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
4.1 THE COMPANY HAS BEEN ESTABLISHED FOR PUBLIC BENEFIT TO: 4.1.1 ADVANCE EDUCATION THROUGH THE DEVELOPMENT OF THE GUNNERSBURY MUSEUM AND THE PRESERVATION, CONSERVATION AND INTERPRETATION OF THE GUNNERSBURY MUSEUM COLLECTIONS,AND THE HISTORICAL BUILDINGS AND LANDSCAPE WITHIN THE GUNNERSBURY PARK; AND/OR 4.1.2 ENHANCE THE PROVISION OF BOTH INDOOR AND OUTDOOR FACILITIES IN GUNNERSBURY PARK IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR SPORTS, RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; AND/OR 4.1.3 PURSUE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES CONSISTENT WITH THE ABOVE AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL DETERMINE (TOGETHER THE “OBJECTS”).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Large Mansion and Museum
Gunnersbury Park
Popes Lane
W3 8LQ
- Ffôn:
- 02039610280
- E-bost:
- info@gdt.org.uk
- Gwefan:
-
gunnersburytrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window