Hanes ariannol HORRINGER PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1164658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £84.11k | £165.68k | £103.25k | £106.68k | £107.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.59k | £153.11k | £90.81k | £103.15k | £113.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £80.07k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £700 | £73.50k | £8.80k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.