Hanes ariannol FFION'S GIFT
Rhif yr elusen: 1167760
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (140 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 19/10/2018 | 19/10/2019 | 19/10/2020 | 19/10/2021 | 19/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.58k | £2.83k | £2.43k | £830 | £486 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.48k | £2.64k | £1.75k | £1.09k | £4.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.