ymddiriedolwyr BARFORD YOUTH & COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1166022
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Heap | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
John Vincent Murphy | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Wendy Barlow | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|||||
EDWARD AUBREY BUTLIN | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
ALEX FARR | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
JANE SCOTT | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
IAN STUART CUNNINGHAM PATERSON | Ymddiriedolwr | 16 April 2017 |
|
|
||||
MARTIN LESLIE RUSSELL | Ymddiriedolwr | 11 November 2015 |
|
|||||
ROD SCOTT | Ymddiriedolwr | 11 November 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.