Hanes ariannol ST CUTHBERT'S SOCIETY JUNIOR COMMON ROOM

Rhif yr elusen: 1168134
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £244.86k £111.96k £231.59k £258.53k £238.84k
Cyfanswm gwariant £200.07k £153.87k £275.98k £286.27k £210.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A