VENTNOR SKATE PARK GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Ventnor Skatepark Group provides, maintains and promotes positive use of skatepark facilities for the community of Ventnor and the surrounding area of the Isle of Wight. The charity encourages wheeled skatepark sports, such as that of skateboarding, stunt scooters, BMX, Inline skating to all ages and abilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 22 Ionawr 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN CATTLE | Cadeirydd | 21 August 2015 |
|
|
||||
Manda McGrory | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
Fred Leslie Woodworth | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
ZOE THOMPSON | Ymddiriedolwr | 21 August 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.77k | £9.09k | £1.04k | £343 | £1.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £598 | £7.22k | £776 | £440 | £610 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 463 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 463 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Mawrth 2023 | 55 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Mawrth 2023 | 55 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Mawrth 2023 | 420 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Mawrth 2023 | 420 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Ebrill 2021 | 68 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Ebrill 2021 | 68 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 22 Jan 2016
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF VENTNOR AND THE SURROUNDING AREA THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS. THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR SKATEBOARDING, ROLLER BLADING, ROLLER SKATING AND SCOOTERS.
Maes buddion
VENTNOR AND THE SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O Wight Trash 59 High Street
RYDE
Isle Of Wight
PO33 2RJ
- Ffôn:
- 07598133214
- E-bost:
- info.ventnorskatepark@gmail.com
- Gwefan:
-
ventnorskatepark.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window