BUXTON DRAMA LEAGUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BDL provides opportunities for participation in the performance of drama to the community of the High Peak area. Participants can acquire new skills and develop their potential as performers, or in technical and 'back room' skills. BDL enhances the cultural life of the community, and brings the arts to as wide an audience as possible, enriching the experience of all involved.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Swydd Derby
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 20 Gorffennaf 2016: Cofrestrwyd
- BDL (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAYNE FANTHORPE WALKER | Cadeirydd | 15 May 1998 |
|
|
||||
Eleanor Jayne Hopwood Hibbert | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|
||||
Josina Francine Woolmer | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|
||||
Steven Charles Woolmer | Ymddiriedolwr | 15 November 2024 |
|
|
||||
Duncan Edward Campbell | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Robyn Gill | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Robbie Carnegie | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
||||
Tim Warburton | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
Sarah Jill Fanthorpe-Smith | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
||||
IAN PHILIP NADIN | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
SOPHIE WHEELDON | Ymddiriedolwr | 15 May 2010 |
|
|
||||
MR JIM LUNNEY | Ymddiriedolwr | 15 May 2010 |
|
|
||||
PETER STUBBINGTON | Ymddiriedolwr | 15 May 1998 |
|
|||||
PAUL HARRISON | Ymddiriedolwr | 15 May 1998 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.07k | £13.39k | £278 | £1.03k | £10.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.14k | £9.50k | £2.52k | £3.95k | £10.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Tachwedd 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 07 MAY 2014 AS AMENDED ON 16 JUN 2016
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE PERFORMING AND DRAMATIC ARTS, TO PROVIDE OPPORTUNITIES FOR PERSONAL DEVELOPMENT AND THE ACQUISITION OF NEW SKILLS, TO STAGE PUBLIC PERFORMANCES AND TO PROMOTE THE KNOWLEDGE, UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF THE DRAMATIC ARTS TO THE POPULATION OF THE HIGH PEAK AND SURROUNDING AREAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
106 St. Johns Road
BUXTON
Derbyshire
SK17 6UT
- Ffôn:
- 07790786446
- E-bost:
- buxtondrama@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window