THE FORGET-ME-NOT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The distribution of food and clothing to the homeless
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 August 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Manceinion
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Lincoln
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 11 Tachwedd 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL JOHN MCGOWAN | Ymddiriedolwr | 11 November 2015 |
|
|
||||
NATHAN MCGOWAN | Ymddiriedolwr | 11 November 2015 |
|
|
||||
EZRA MCGOWAN | Ymddiriedolwr | 11 November 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/08/2020 | 30/08/2021 | 30/08/2022 | 30/08/2023 | 30/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.21k | £2.58k | £2.85k | £11.30k | £12.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.85k | £2.35k | £2.75k | £11.00k | £12.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2024 | 05 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2020 | 19 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 11 AUG 2015
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST IN THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN THE UNITED KINGDOM. BY PROVIDING ITEMS AND SERVICES TO THE HOMELESS, REFUGEES, ASYLUM SEEKERS BY PROVIDING FOOD, CLOTHING, BLANKETS, DAY CARE FACILITIES FOR SHOWERING AND AD-HOC SHELTER. PROVIDING HELP AND ADVICE ON AREAS TO PURSUE TO HELP TO RELIEVE THE SITUATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
87 ROYLE GREEN ROAD
MANCHESTER
M22 4LL
- Ffôn:
- 07879696601
- E-bost:
- emcgowan@sky.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window