ymddiriedolwyr THE CAMPAIGN TO PROTECT RURAL ENGLAND (CPRE) LEICESTERSHIRE
Rhif yr elusen: 1164985
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priyanka Jeswani | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||||
Martin Cooper | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||||
Rahoul Naik | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|||||||
Rita Bullivant | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|||||||
John Marriott | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.