THE HOCHHAUSER FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1167377
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Declaration of Trust established a general charitable trust. The Trustees make regular donations to registered charities. The Trustees do not themselves intend to engage in charitable activities other than the making of charitable donations.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £5,082
Cyfanswm gwariant: £4,910

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Mai 2016: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Andrew Romain Hochhauser Cadeirydd 04 December 2015
AURORA ORCHESTRA
Derbyniwyd: Ar amser
HAMBLEDON MUSIC
Cofrestrwyd yn ddiweddar
CATHERINE ELIZABETH ATKIN Ymddiriedolwr 24 December 2013
Dim ar gofnod
Dr ANTHONY RABIN Ymddiriedolwr 24 December 2013
ANGLO-ISRAEL ARCHAEOLOGICAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Ian Anthony Burman Ymddiriedolwr 23 December 2013
H AND M CASTANG CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
RECYCLING OF USED PLASTICS LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
SEA SANCTUARIES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
The Lord Leonard and Lady Estelle Wolfson Foundation
Derbyniwyd: Ar amser
M D C JENKS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE BRENDON HILLS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CITY RUGBY FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE WOOSNAM FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
WHERE I WANT TO LIVE
Derbyniwyd: Ar amser
TUTOR THE NATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.03k £5.01k £5.00k £4.03k £5.08k
Cyfanswm gwariant £22.18k £21.53k £12.10k £6.64k £4.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 03 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 02 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 18 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 13 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 20 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
c/o Essex Court Chambers
24 Lincoln's Inn Fields
LONDON
WC2A 3EG
Ffôn:
02078428000
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael