Hanes ariannol NORFOLK AND NORWICH FESTIVAL TRUST
Rhif yr elusen: 1164424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.32m | £2.22m | £1.86m | £2.38m | £2.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.37m | £2.23m | £1.65m | £2.17m | £2.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £11.16k | N/A | £50.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.49m | £1.47m | £1.52m | £1.79m | £1.52m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.73m | £1.65m | £1.69m | £2.06m | £1.96m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £124.99k | £145.11k | £372 | £48.85k | £128.32k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £461.73k | £425.47k | £111.64k | £268.81k | £358.86k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.05k | £4.50k | £2.72k | £267 | £287 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £60.21k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.15m | £2.01m | £1.52m | £2.02m | £2.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £216.81k | £219.87k | £126.12k | £150.39k | £198.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.37k | £21.86k | £21.80k | £22.23k | £23.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £62.10k | £186.77k | £189.55k | £219.85k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.