ymddiriedolwyr NORFOLK AND NORWICH FESTIVAL TRUST
Rhif yr elusen: 1164424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Nicholas Laurence Ross | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|||||
Paige Olivia Gouldthorpe | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Julia Elizabeth Carruthers | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|||||
Maanik Chadda | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Kate Heyman | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||
Martin Ambrose Mitchell | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Marc David Naveed Jaffrey | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Christopher Sargisson | Ymddiriedolwr | 21 April 2020 |
|
|
||||
Lucy Garland | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
Christopher Yeates | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
Corrienne Peasgood | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.