THE CROMWELL MUSEUM TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Cromwell Museum Trust exists to: operate the Museum for the benefit of the Nation; advance the education of the public by supporting and raising the profile of the study, research and investigation of the life of Oliver Cromwell, Lord Protector; and to preserve and develop the Collections for the investigation of the history of the 17th century and of Cromwell's influecne and legacy.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
39 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 29 Mawrth 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER JOHNSON | Cadeirydd | 29 March 2016 |
|
|
||||
Paul Nicholas Lay | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
Nicola Ashley Clarke | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
Charles William Nixon | Ymddiriedolwr | 26 January 2018 |
|
|
||||
Angela Mary White Horan | Ymddiriedolwr | 27 October 2017 |
|
|
||||
Iain Straith | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
WILLIAM MACKENZIE MCVEY | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|
||||
William Mackenzie McVey | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|||||
Councillor Sarah Anne Gifford | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|
||||
CAMILLA NICHOL | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
JONATHAN DJANOGLY | Ymddiriedolwr | 29 March 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £245.44k | £206.64k | £93.61k | £92.05k | £100.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £61.18k | £112.22k | £185.80k | £138.01k | £123.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £34.20k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £28.79k | £21.57k | £18.29k | £630 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Mawrth 2021 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Mawrth 2021 | 57 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 29 Mar 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE LIFE AND LEGACY OF OLIVER CROMWELL, LORD PROTECTOR BY THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF THE CROMWELL MUSEUM IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Cromwell Museum Trust
c/o Library & Archive Centre
Princes Street
HUNTINGDON
PE29 3PA
- Ffôn:
- 01480410389
- E-bost:
- Curator@cromwellmuseum.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window