THE BARDSEY ISLAND TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity are to preserve, protect and improve, for the benefit of the general public, the natural history,historical, archaeological and religious sites and other amenities of Bardsey Island. The Charity's vision is also for Enlli (Bardsey Island) to continue as the exemplar of Welsh island life that supports a vibrant island community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £131,477 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Awst 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1141822 CARREG TRUST
- 27 Ionawr 1978: Cofrestrwyd
- YMDDIRIEDOLAETH YNYS ENLLI CYF (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alun Llwyd Jones | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|||||
David Giblin | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Dewi Ensyl Lewis | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Christopher Deryl Roberts | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Sarah Purdon | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Glyn Philip Dovener Owen | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Alwyn Evans Jones | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||
Dilwyn Morgan | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||
Angela June Tyne | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||
Lona Williams | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||
Jacqueline Hughes-Jones | Ymddiriedolwr | 19 May 2018 |
|
|
||||
Helen Elizabeth Wilcox | Ymddiriedolwr | 19 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £140.91k | £156.58k | £195.10k | £227.74k | £356.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £113.99k | £96.84k | £172.93k | £164.15k | £421.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £20.00k | £29.71k | £12.25k | £131.48k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24 NOVEMBER 1977 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 5 JUNE 1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 29 JUL 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE, PROTECT AND IMPROVE FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL PUBLIC THE NATURAL HISTORY, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL AND RELIGIOUS SITES AND OTHER AMENITIES OF BARDSEY ISLAND. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3(A) TO (S))
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bardsey Island Trust
PO Box 79
PWLLHELI
LL53 9AT
- Ffôn:
- 07904 265604
- E-bost:
- post@enlli.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window