POACHING PREVENTION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide national parks, reserves & partner NGOs with free anti-poaching support, including but not limited to: - UAVs with on-board sensors - Tactical ground control systems - Laptops, rechargeable batteries, solar charges - The basics - e.g. radios, handheld GPS, footwear, tents - Specialist training (The founder is currently in the SADC (on her own dime) building partnerships)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- De Affrica
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 27 Ionawr 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaun Deeney | Ymddiriedolwr | 03 August 2020 |
|
|
||||
Adrian William Brown | Ymddiriedolwr | 19 April 2019 |
|
|
||||
LEON DEBELL BSc. | Ymddiriedolwr | 20 November 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2020 | 01/01/2021 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.25k | £97 | £175 | £239 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2024 | 10 Mawrth 2025 | 129 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2024 | 10 Mawrth 2025 | 129 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2023 | 12 Ebrill 2024 | 163 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2023 | 12 Ebrill 2024 | 163 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2022 | 01 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2022 | 01 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2021 | 24 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2021 | 24 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2020 | 10 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2020 | 10 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 27 Jan 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: TO PROMOTE THE CARE AND PROTECTION OF RHINOS, ELEPHANTS AND OTHER ENDANGERED SPECIES IN THEIR NATURAL ENVIRONMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT, WHICH ARE AT RISK FROM POACHING, INITIALLY IN AFRICA BUT WITH THE VIEW TO EXTENDING TO OTHER CONTINENTS WHERE ENDANGERED SPECIES ARE THREATENED BY POACHING, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF PREDICTIVE ANTI-POACHING TECHNOLOGY, EQUIPMENT AND SPECIALIST TRAINING TO NATIONAL PARKS, RESERVES AND WILDLIFE CONSERVANCIES. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH [SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005] AND [SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008].
Maes buddion
INITIALLY IN AFRICA BUT WITH THE VIEW TO EXTENDING TO OTHER CONTINENTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 Nussey Avenue
Birstall
BATLEY
West Yorkshire
WF17 9QP
- Ffôn:
- +44 7476583463
- E-bost:
- info@poachingprevention.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window