TAVISTOCK MEMORY CAFE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Tavistock Memory Cafe is a Charitable Incorporated Organisation based in Tavistock, Devon. The Cafe provides a range of activities for those living with dementia and offers sessions where carers can obtain support, advice and information. We are grateful for our excellent volunteers and we're always pleased to hear from more! We support other local Dementia Friendly initiatives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
28 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 02 Chwefror 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM COILEY | Cadeirydd | 01 July 2016 |
|
|
||||
Judy Hannaford Hirst | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Jennifer Margaret Smith | Ymddiriedolwr | 27 June 2020 |
|
|
||||
Francine Paula Rees | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||
Professor Roger John BULL CBE | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Catherine Helene Bailey | Ymddiriedolwr | 16 January 2016 |
|
|||||
HEATHER RAYNE | Ymddiriedolwr | 16 March 2009 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.51k | £2.21k | £6.28k | £11.93k | £14.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.95k | £1.39k | £3.28k | £11.72k | £7.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £300 | £500 | £712 | £1.12k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION REGISTERED 02 FEB 2016 AMENDED ON 23 AUG 2021 as amended on 01 Jun 2024
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEED OF PERSONS LIVING WITH DEMENTIA, TOGETHER WITH THEIR FAMILY AND CARERS, BY PROVIDING A RANGE OF SERVICES AND ACTIVITIES IN COOPERATION WITH VOLUNTARY AND STATUTORY ORGANISATIONS IN WEST DEVON, INCLUDING RAISING AWARENESS OF DEMENTIA, PROVIDING SOCIAL ACTIVITIES, INFORMATION AND ADVICE, THERAPEUTIC INTERVENTIONS, AND EDUCATION AND TRAINING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Abbey Surgery
28 Plymouth Road
TAVISTOCK
Devon
PL19 8BU
- Ffôn:
- 07765644843
- E-bost:
- info@tavistockmemorycafe.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window