Hanes ariannol GADDUM CENTRE

Rhif yr elusen: 507162
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.58m £2.76m £2.80m £2.81m £2.52m
Cyfanswm gwariant £2.44m £2.45m £2.69m £3.22m £2.78m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £429.45k £1.12m £1.91m £1.50m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £116.67k N/A £608.94k £344.09k £855.79k
Incwm o roddion a chymynroddion £80.66k £75.49k £171.98k £206.08k £310.58k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £11.45k £11.45k £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.48m £2.66m £2.62m £2.57m £2.17m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £14.47k £9.37k £8.36k £27.98k £47.50k
Incwm - Arall £0 £0 £3.05k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £12.31k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.44m £2.45m £2.69m £3.21m £2.77m
Gwariant - Ar godi arian £7.60k £6.27k £7.18k £11.17k £11.16k
Gwariant - Llywodraethu £0 £8.64k £10.00k £5.44k £5.64k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £7.06k £6.27k £7.18k £11.17k £11.16k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0