Hanes ariannol THE CLEMENS NEUMANN NATHAN CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1166706
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 30/11/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £2.71k £1.55k £3.38k £2.54k
Cyfanswm gwariant £912 £5.21k £912 £4.62k £5.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A