SAPPER SUPPORT

Rhif yr elusen: 1167986
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The principal activity is that of relieving the need, suffering and distress and in particular, to preserve and protect the health of veterans of the Armed Forces and Emergency Services 999 through a qualified helpline to help support and identity sufferers of PTSD. It directs veterans to further support and offer qualified counselling

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2022

Cyfanswm incwm: £24,326
Cyfanswm gwariant: £24,923

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Awst 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1198492 BLUE LIGHT CARD FOUNDATION
  • 09 Awst 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1195521 HELPING HOMELESS VETERANS UK
  • 01 Gorffennaf 2016: CIO registration
  • 09 Awst 2024: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Talu staff
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022
Cyfanswm Incwm Gros £22.11k £40.64k £30.92k £37.95k £24.33k
Cyfanswm gwariant £40.37k £32.36k £25.96k £21.79k £24.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 04 Gorffennaf 2023 65 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 04 Gorffennaf 2023 65 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 17 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 17 Chwefror 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 04 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 16 Hydref 2020 Ar amser