SNYDALE RDA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide riding and carriage driving sessions to adults and children who have various disabilities ,health ,behaviour and additional needs. We also provide stable management and the looking after our horses and ponies. We support the whole family and provide a safe and caring environment for all. We support local schools now during term time.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 08 Chwefror 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donald Bruce Ross | Cadeirydd | 21 May 2018 |
|
|
||||
Sandra Golding | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Karen Marie Horsfall | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Barbara Ross | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||
Brian Sidney Oselton | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||
Ian Stuart Megretton | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||
KAREN BULLOCK | Ymddiriedolwr | 29 October 2014 |
|
|
||||
PAULA ELIZABETH GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 29 October 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.03k | £61.57k | £53.50k | £57.00k | £51.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £70.93k | £56.70k | £45.06k | £53.00k | £57.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 06 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
30 Tachwedd 2023
(Mae'r cyfrifon |
06 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 31 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 31 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 04 Tachwedd 2022 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
30 Tachwedd 2021
(Mae'r cyfrifon |
04 Tachwedd 2022 | 35 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 02 Hydref 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 02 Hydref 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 23 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 23 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11 NOV 2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/01/2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE COMPANY IS ESTABLISHED ARE TO PROMOTE THE OBJECTS OF THE RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING A CHARITY REGISTERED UNDER CHARITY NUMBER 244108 ("RDA") BY PROVIDING DISABLED PEOPLE WITH THE OPPORTUNITY TO RIDE AND/OR TO CARRIAGE DRIVE TO BENEFIT THEIR HEALTH AND WELL BEING IN THE WEST YORKSHIRE AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Post Office
41 Main Street
Monk Fryston
LEEDS
LS25 5EG
- Ffôn:
- 07852141629
- E-bost:
- karenfrendz@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window