Hanes ariannol STRENGTH WITH IN ME FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1165152
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/12/2018 | 01/12/2019 | 01/12/2020 | 01/12/2021 | 01/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.63k | £13.43k | £20.02k | £21.93k | £95.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.69k | £12.29k | £10.28k | £30.75k | £87.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £19.01k | £23.65k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.