Hanes ariannol ALABAMA ROT RESEARCH FUND

Rhif yr elusen: 1166029
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 21/05/2020 21/05/2021 21/05/2022 21/05/2023 21/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.06k £14.23k £9.14k £10.76k £14.78k
Cyfanswm gwariant £4.90k £2.99k £39.28k £18.58k £17.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A