Hanes ariannol EDNA SMYLIE MEMORIAL FUND

Rhif yr elusen: 1165375
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £40.07k £31.21k £34.81k £38.67k £41.72k
Cyfanswm gwariant £67.34k £93.74k £87.13k £82.91k £58.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A