Ymddiriedolwyr GREEK CATHEDRAL CEMETERY ENCLOSURES TRUST FUND
Rhif yr elusen: 1169979

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY JOHN WOODWELL BURTON | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
||||
VASSILIS ZARIFIS | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
||||
PANAYOTIS VOUDRIS | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
MICHAEL LOS | Ymddiriedolwr | 21 May 2016 |
|
|
||||
COSTAS APODIACOS | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
NIKOLAOS SKINITIS | Ymddiriedolwr | 07 December 1978 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.