Hanes ariannol EASTBOURNE AREA COMMUNITY FIRST RESPONDERS

Rhif yr elusen: 1164643
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 30/11/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.87k £13.54k £44.72k £25.14k £18.70k
Cyfanswm gwariant £19.98k £9.18k £17.49k £21.30k £16.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A