Hanes ariannol EARLYBIRDS PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1165010
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £89.35k £78.08k £50.58k £103.47k £85.27k
Cyfanswm gwariant £62.10k £75.39k £56.42k £95.76k £101.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £64.95k £40.96k £92.74k £77.47k