Hanes ariannol THE BEAUMONT VILLAGE HALL RUDSTON

Rhif yr elusen: 507202
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £14.85k £12.15k £4.35k £8.77k £12.07k
Cyfanswm gwariant £10.43k £3.55k £2.34k £3.21k £7.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.00k £10.00k N/A N/A £2.90k