Hanes ariannol READING FAMILIES' FORUM CIO
Rhif yr elusen: 1166585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.00k | £15.00k | £13.42k | £24.69k | £15.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.89k | £20.46k | £12.43k | £20.40k | £22.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £10.50k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.00k | £15.00k | £13.42k | £14.18k | £15.41k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.