ymddiriedolwyr 3RD WOODTHORPE (ST MARK'S) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 507206
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew George Burger | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Rebecca Anne Mellors | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||
Tara Louise Rose | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||
Lawrence Allan Staniforth | Ymddiriedolwr | 23 July 2021 |
|
|
||||
Robert Douglas Powley | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|
||||
Rosalie Hawks | Ymddiriedolwr | 30 March 2020 |
|
|
||||
Jonathan Graham Wilson | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Simeon Scott Ractliffe | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
BENJAMIN DANVERS | Ymddiriedolwr | 14 July 2017 |
|
|||||
TRACEY BOX | Ymddiriedolwr | 06 July 2012 |
|
|
||||
MICHAEL SMITH | Ymddiriedolwr | 06 July 2012 |
|
|
||||
DEREK CORKE | Ymddiriedolwr | 21 November 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.