THE BRADLEY FAMILY CHARITABLE FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
the objects of the trust are to advance such charitable purposes as the trustees see fit from time to time in particular but not limited to advancing the Christian religion for the public benefit by making donations and grants to charities in accordance with Christian principles.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Ionawr 2016: Cofrestrwyd
- 18 Awst 2021: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (GAN YMDDIRIEDOLWYR))
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2017 | 01/04/2018 | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 01/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.60m | £990 | £1.67k | £1.78k | £449 | |
|
Cyfanswm gwariant | £649.99k | £345.14k | £6.02k | £5.74k | £406.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.59m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.55k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £640.72k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.27k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.27k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 13 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2019 | 04 Mawrth 2020 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2018 | 16 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 06 OCT 2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ARE TO ADVANCE SUCH CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES) AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO ADVANCING THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY MAKING GRANTS TO CHARITIES ESTABLISHED IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES AND FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES IN ACCORDANCE WITH THE CHRISTIAN PRINCIPLES.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window