LITTLE FEET (BEDFORD)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity was set up to raise money to help orphans after earthquake in Nepal in April 2015. The charity raises money to provide help to two orphanages in Nepal, by supplying food, clothes, shoes, medical treatment, medicines, learning materials, teaching programmes and by assisting with running the orphanages by paying for teachers' salaries and covering running costs of the orphanages.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Nepal
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDIA ANNA TOPOLEWSKA | Cadeirydd | 21 November 2014 |
|
|
||||
PETER PATRICK LEACH | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
JAN CZYZEWSKI | Ymddiriedolwr | 22 April 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.32k | £3.59k | £2.85k | £1.07k | £916 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.76k | £4.49k | £1.74k | £762 | £1.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 08 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 23 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 14 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 10 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 29 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29 OCT 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 27 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE IN LIFE AND RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IN NEPAL BY PROVIDING SUPPORT, FACILITIES AND ACTIVITIES WHICH ASSIST IN ADVANCING THEIR EDUCATION, DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS. 2. THE RELIEF OF POVERTY OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, THEIR FAMILIES AND CARERS IN REGIONS AND COUNTRIES AFFECTED BY POVERTY, WAR OR OTHER NATURAL DISASTERS BY PROVIDING THEM WITH ACCOMMODATION, BUILDING SCHOOLS, PROVIDING FOOD AND CLOTHES AND ALSO MEDICAL ASSISTANCE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Maldives Terrace
Newton Leys
Bletchley
MILTON KEYNES
MK3 5GT
- Ffôn:
- 07516240919
- E-bost:
- anna@little-feet.org.uk
- Gwefan:
-
little-feet.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window