Hanes ariannol SUPPORTERS ASSOCIATION OF OUGHTERSIDE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1164673
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021
Cyfanswm Incwm Gros £2.23k £1.70k £1.53k £555 £0
Cyfanswm gwariant £1.22k £1.57k £724 £670 £671
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A