Hanes ariannol FRIENDS OF DEDDINGTON LIBRARY
Rhif yr elusen: 1164811
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.38k | £12.53k | £12.07k | £9.09k | £7.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.39k | £9.61k | £8.23k | £2.76k | £6.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.