Hanes ariannol W J YAPP BEQUEST
Rhif yr elusen: 1167524
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.18m | £1.34m | £1.29m | £1.22m | £1.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.19m | £1.22m | £1.18m | £1.20m | £1.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £248.32k | £228.48k | £225.45k | £245.94k | £187.38k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £44.13k | £19.60k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.34k | £18.18k | £13.18k | £6.24k | £8.23k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.00k | £5.28k | £5.71k | £5.70k | £6.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.15m | £1.30m | £1.22m | £1.18m | £1.37m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.83k | £22.10k | £14.10k | £13.97k | £20.06k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £44.13k | £19.60k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.19m | £1.21m | £1.17m | £1.19m | £1.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.92k | £5.01k | £4.66k | £5.16k | £4.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £52.55k | £64.78k | £63.96k | £72.79k | £74.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.92k | £5.01k | £4.66k | £5.16k | £4.80k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.