ymddiriedolwyr UNIVERSITY COLLEGE LONDON HOSPITALS CHARITY
Rhif yr elusen: 1165398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE LORD CHARLES HEMPHILL | Cadeirydd | 04 April 2017 |
|
|
||||
Dr Navdeep Kumar | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Professor Suneetha Ramani Moonesinghe | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
James William Petit | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
ADRIAN PARKHOUSE | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Dr Junaid Bajwa | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|||||
NIGEL KEEN | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.