ymddiriedolwyr HARTLEPOOL MEN'S SHED
Rhif yr elusen: 1165613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (60 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Russell | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Bernadette Newbury | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Sharon Hopper | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Peter Smith | Ymddiriedolwr | 28 June 2018 |
|
|
||||
Alan Greenwell | Ymddiriedolwr | 26 May 2017 |
|
|
||||
Ian Henderson | Ymddiriedolwr | 26 May 2017 |
|
|
||||
ROGER SCOTT JONES | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
STANISLAW CHARLES FILIPOWICZ | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.